Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kontaktoplysninger | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2012-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: TARUP BOLIGSELSKAB A/S. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2015-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus City Ejendomme ApS. (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2017-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Tværkajen ApS. (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Stjernepladsen Holding ApS. (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2017-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Fjordsgade Holding ApS. (offentliggjort 2018-04-09)
Den 2017-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Gebauersgade ApS. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2018-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Rugårdsvej Odense ApS. (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2019-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Skovgaardsvej A/S. (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2021-07-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Hvidovre A/S. (offentliggjort 2021-07-23)
Den 2021-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Probus Frisko Holding A/S. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 tilføjes Bestyrelse: Torben Frigaard Rasmussen (næstformand) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-11-15 fjernes Bestyrelse: Bent Erik Krogh Jensen (næstformand) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-11-14 fjernes Bestyrelse: Torben Frigaard Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-05-18 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Halberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 fjernes Bestyrelse: Brian Djernes (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-18 tilføjes Vedtægter: 2022-05-18 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: Jens Pave (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-18 tilføjes Bestyrelse: Kaj Tarphage Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-25)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-12 fjernes Bestyrelse: Henrik Kjærulff Damsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2017-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-09-05 tilføjes Bestyrelse: Henrik Kjærulff Damsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2016-09-04 fjernes Bestyrelse: Brian Djernes (suppleant) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-09-05 tilføjes Vedtægter: 2016-09-05 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-03 tilføjes Bestyrelse: Brian Djernes (suppleant) (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2016-03-03 fjernes Bestyrelse: Erik Grann Madsen (suppleant) (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2016-03-02 fjernes Bestyrelse: Thomas Nørbæk (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: alj@probusfyn.dk (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2016-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: sak@evostate.dk (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 6, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2014-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 1, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2014-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, udvikling og salg af fast ejendom samt tilbyde services for inte-ressenter samt øvrig finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 2.299.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-04 tilføjes Navne: PROBUS EJENDOMME OG INVESTERING A/S (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-08-03 fjernes Navne: EVOSTATE PARTNERS A/S (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2014-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden/næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2014-08-04 tilføjes Vedtægter: 2014-08-04 (offentliggjort 2017-02-06)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-10 tilføjes Bestyrelse: Jannick Benneth Skow (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-10 fjernes Bestyrelse: Flemming Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Henrik Gorm Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-01 fjernes Direktion: Anders Schou (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-14 tilføjes Legale ejere: PROBUS HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Bestyrelse: Henrik Harald Halberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-31 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sak@evostate.dk (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-01 tilføjes Direktion: Anders Schou (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-31 fjernes Direktion: Hans Henrik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Grann Madsen (suppleant) (offentliggjort 2016-05-04)
Den 2012-05-29 fjernes Bestyrelse: Heine Delbing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 1, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2014-08-18)
Den 2012-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas B.Thriges Gd. 30, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2010-10-29)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1.450.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-10 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nørbæk (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-10 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas B.Thriges Gd. 30, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2010-10-29)
Den 2010-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-11 tilføjes Bestyrelse: Heine Delbing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-11 fjernes Bestyrelse: Thomas Stecher (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-08 fjernes Bestyrelse: Philip Wilstrup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2009-06-19)
Den 2008-12-18 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2009-06-19)
Den 2008-12-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 16, 4., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Bestyrelse: Philip Wilstrup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-08 tilføjes Direktion: Hans Henrik Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Navne: EVOSTATE PARTNERS A/S (offentliggjort 2014-08-04)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Stiftere: TCB PROPERTIES ApS, RETAIL SYD INVEST ApS, Philip Wilstrup, DRAGEBAKKENS INVESTERINGSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)