Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MURERFIRMA JAN H. THORSEN ApS. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i virksomheder, der driver murervirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 tilføjes Vedtægter: 2014-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-07 fjernes Revisor: PER MØLLER PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterskovmark 17, 8970 Havndal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Direktion: Jan Hamann Thorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Legale ejere: Jan Hamann Thorsen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2008-12-18 tilføjes Navne: JAN H. THORSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jan Hamann Thorsen (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Revisor: PER MØLLER PEDERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Stiftere: Jan Hamann Thorsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)