Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PN DEVELOPMENT ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldagervej 13, 6670 Holsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Direktion: Helene Nedergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, forestå investering, finansiering og handel, herunder handel med finansielle instrumenter og fast ejendom, med henblik på formueforvaltning samt anden i forbindelse dermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Legale ejere: Helene Nedergaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-12-16 tilføjes Navne: HELENE N HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-16 tilføjes Reelle ejere: Helene Nedergaard (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Stiftere: Helene Nedergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Vedtægter: 2008-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)