Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 26, 7323 Give (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Bestyrelse: Finn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Binavne: RAHBEK TRANSPORT A/S, KLAUS SØRENSEN TRANSPORT A/S, DANISH YACHT TRANSPORT A/S (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Direktion: Finn Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Legale ejere: MF HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Navne: GIVE SVÆRGODS TRANSPORT A/S (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Reelle ejere: Finn Hansen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Stiftere: GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-10-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-19 tilføjes Bestyrelse: Niklas Skov Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 26, 7323 Give (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 26, 7323 Give (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, af to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-27 tilføjes Vedtægter: 2017-04-27 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-04-14 tilføjes Direktion: Finn Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-04-14 fjernes Direktion: Jan Robert Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-25 tilføjes Legale ejere: MF HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-10-25 tilføjes Reelle ejere: Finn Hansen (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-03 fjernes Legale ejere: GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2016-03-10)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-08 tilføjes Bestyrelse: Knud Jensen (formand) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2015-06-08 fjernes Bestyrelse: Hans Ove Dahl (formand) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-06-08 tilføjes Direktion: Jan Robert Pedersen (direktør) (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2015-06-08 fjernes Direktion: Finn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-29 tilføjes Bestyrelse: Hans Ove Dahl (formand) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-10-29 fjernes Bestyrelse: Carsten Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-08 tilføjes Bestyrelse: Carsten Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-08 fjernes Bestyrelse: Kai Sehested Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-06 tilføjes Bestyrelse: Kai Sehested Christoffersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-06 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Kristian Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-31 tilføjes Direktion: Finn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2012-08-31 fjernes Direktion: Jes Gravgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2012-06-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-29 tilføjes Direktion: Jes Gravgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 fjernes Direktion: Finn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed med levering af transportydelser i ind- og udland, herunder via investeringer i datterselskaber samt hermed beslægtet virksomhed. Som et led i opfyldelsen af selskabets formål kan selskabet, med respekt af den til enhver tid gældende lovgivning, stille sikkerhed for eller på anden måde sikre opfyldelsen af andre koncernselskabers forpligtelser overfor tredjemand. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2011-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2011-11-29 tilføjes Vedtægter: 2011-11-29 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-06 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 26, 7323 Give (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2008-12-17 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Kristian Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Binavne: RAHBEK TRANSPORT A/S, KLAUS SØRENSEN TRANSPORT A/S, DANISH YACHT TRANSPORT A/S (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Direktion: Finn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-01 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Legale ejere: Finn Hansen, GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2008-12-17 fjernes Legale ejere: Finn Hansen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Navne: GIVE SVÆRGODS TRANSPORT A/S (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Reelle ejere: Finn Hansen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2008-12-17 fjernes Reelle ejere: Finn Hansen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Stiftere: GIVE SVÆRGODS ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-23)