Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Regnhard Just Jensen | 14.01.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Vogt | 15.12.2008 | 14.01.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Arthur Junk | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Finn Regnhard Just Jensen | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Brian Vogt | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Vogt | 14.03.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Jørgensen | 14.01.2019 | 14.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Vogt | 14.01.2019 | 13.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Linderberg Larsen | 01.12.2017 | 14.03.2024 | formand |
Ole Juul Jørgensen | 01.07.2009 | 13.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Knud Olsen Arneborg | 15.12.2008 | 17.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lauridsen Jensen | 15.12.2008 | 01.12.2017 | formand |
Mogens Linderberg Larsen | 15.12.2008 | 30.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Knud Thyboe Christensen | 15.12.2008 | 01.07.2009 | bestyrelsesmedlem |