Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-01-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-17 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Legale ejere: European Investments Holdings S.à r.l. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Navne: ALDO DENMARK ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Reelle ejere: Albert Bensadoun, Douglas Bensadoun, David Bensadoun, Samuel Minzberg, Peter Mendell (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Stiftere: ALDO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 4, 1550 København V (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2020-01-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 fjernes Direktion: Niels Christian Wedell-Wedellsborg (direktør) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-10-01 fjernes Direktion: Pernille Ohlsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-06 tilføjes Direktion: Norman Jaskolka (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2018-03-05 fjernes Direktion: Norman Jaskolka (direktion) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 tilføjes Direktion: Pernille Ohlsen (direktør) (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2017-06-07 fjernes Direktion: Peter Matzen Drachmann (direktør) (offentliggjort 2017-06-08)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-05 tilføjes Direktion: Niels Christian Wedell-Wedellsborg (direktør) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2016-10-05 fjernes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-20 tilføjes Direktion: Michael Jensen (direktør) (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-05-20 fjernes Direktion: Joo Runge (direktion) (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-23 tilføjes Direktion: Jacob Smed (direktør) (offentliggjort 2016-05-29)
Den 2015-06-23 fjernes Direktion: Bertil Bak Wogensen (direktion) (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-25 tilføjes Direktion: Bertil Bak Wogensen (direktion) (offentliggjort 2015-06-24)
Den 2013-11-12 fjernes Direktion: Margit Solveig Ulrika Winkler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-09-24 fjernes Kontaktoplysninger: p.christensen@corpnordic.com (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-27 tilføjes Direktion: Margit Solveig Ulrika Winkler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-27 fjernes Direktion: Poul Lund Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 fjernes Direktion: Jeanette Hangaard Thielfoldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-19 tilføjes Legale ejere: European Investments Holdings S.à r.l. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel samt enhver anden, efter bestyrelsens skøn, hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2012-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør. (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2012-06-25 tilføjes Vedtægter: 2012-06-25 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-08-22 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-26)
Den 2011-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-12 tilføjes Direktion: Jeanette Hangaard Thielfoldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-12 fjernes Bestyrelse: Norman Jaskolka (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: p.christensen@corpnordic.com (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2008-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-17 tilføjes Bestyrelse: Norman Jaskolka (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-01-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-17 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Hovedbranche: Skotøjsforretninger (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Navne: ALDO DENMARK ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Reelle ejere: Albert Bensadoun, Douglas Bensadoun, David Bensadoun, Samuel Minzberg, Peter Mendell (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-17 tilføjes Stiftere: ALDO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2008-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-15)