Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Bestyrelse | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2016-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MØLLEÅVÆRKET A/S. (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2024-05-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Court Villefrance Møller (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-01 fjernes Bestyrelse: Ib Børge Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Tina Tving Stauning (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Buur Heisel (suppleant) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-11 fjernes Bestyrelse: Hans Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-10 fjernes Bestyrelse: Søren Buur Heisel (suppleant) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-15 tilføjes Bestyrelse: Jan Heuring Klit (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2019-07-15 fjernes Bestyrelse: Kristin Arendt (suppleant) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-28 tilføjes Binavne: Gladsaxe Spildevand A/S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsforsyningsaktivitet i Gladsaxe Kommune, samt sikre en spildevandsforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-27 tilføjes Navne: Novafos Spildevand Gladsaxe A/S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-26 fjernes Navne: GLADSAXE SPILDEVAND A/S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-27 tilføjes Vedtægter: 2019-05-27 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 9, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-21 tilføjes Hjemmeside: www.novafos.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-21 tilføjes Kontaktoplysninger: novafos@novafos.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 fjernes Kontaktoplysninger: cale@nordvand.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-14 tilføjes Legale ejere: NOVAFOS Holding A/S (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-13 fjernes Legale ejere: NOVAFOS Mellemholding ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2018-02-21 tilføjes Bestyrelse: Jimmy Sarvad (suppleant) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Kristin Arendt (suppleant) (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Ivar Green-Paulsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-02 tilføjes Vedtægter: 2017-11-02 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 53.703.200,00 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-10-05 tilføjes Bestyrelse: Karen Kjølbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-10-05 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Winther (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-04 fjernes Bestyrelse: Karen Kjølbye (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive spildevandsafledning i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsafledning i Gladsaxe Kommune, samt at sikre en spildevandsafledning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2014-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2014-05-20 tilføjes Vedtægter: 2014-05-20 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Karen Kjølbye (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 fjernes Bestyrelse: Tina Vad Chawes (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 52.703.200,00 (offentliggjort 2016-12-09)
Den 2013-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2012-05-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2010-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2010-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhus Alle 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2010-01-04)
Den 2010-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2010-01-01 tilføjes Bestyrelse: Karin Søjberg Holst (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 fjernes Bestyrelse: Karin Søjberg Holst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 fjernes Bestyrelse: Trine Græse (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-29 tilføjes Bestyrelse: Tina Vad Chawes (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte (offentliggjort 2008-12-18)
Den 2008-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnegårdsvej 7, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: cale@nordvand.dk (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2008-12-17 tilføjes Legale ejere: NOVAFOS Mellemholding ApS (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2008-12-16 tilføjes Bestyrelse: Trine Græse (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-16 tilføjes Direktion: Carsten Nystrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Hovedbranche: Opsamling og behandling af spildevand (offentliggjort 2009-01-08)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Navne: GLADSAXE SPILDEVAND A/S (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Stiftere: Gladsaxe Kommune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-12-17)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)