Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 fjernes Direktion: Lars Engelbredt Lindenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 fjernes Navne: PROMONITOR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Stiftere: Lars Engelbredt Lindenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-22 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-15 tilføjes Direktion: Lars Engelbredt Lindenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og forvalte virksomheder, der beskæftiger sig med meningsmålinger, markedsanalyser, virksomhedsanalyser, analysepaneler samt dermed forbundet rådgivning og følgeydelser og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Navne: PROMONITOR HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Stiftere: Lars Engelbredt Lindenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Vedtægter: 2008-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)