Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttehusene 34, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-20 fjernes Direktion: Rene Kjærsgaard-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-20 fjernes Navne: FREDDY HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2015-01-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Stiftere: Freddy Ivan Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Direktion: Rene Kjærsgaard-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 fjernes Direktion: Freddy Ivan Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttehusene 34, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Daruplund 9, 2. tv., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2009-07-27)
Den 2009-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daruplund 9, 2. tv., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2009-07-27)
Den 2009-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nykær 63, 6. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med besiddelse af aktier og anparter (holdingselskab), investeringsvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Navne: FREDDY HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-01-27 fjernes Navne: FIH 2009 HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-17)
Den 2009-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-28 tilføjes Vedtægter: 2009-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykær 63, 6. th., 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-15 tilføjes Direktion: Freddy Ivan Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Navne: FIH 2009 HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-17)
Den 2008-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Stiftere: Freddy Ivan Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)