Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pratap Shankar Khedkar | 29.04.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Skøt Jensen | 15.12.2008 | 29.04.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
William Coyle | 27.06.2024 | formand |
Aaron Wade Mitchell | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pratap Shankar Khedkar | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jaideep Singh Bajaj | 29.04.2022 | 27.06.2024 | formand |
Anders Mørkeberg Hinsby | 28.10.2019 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Finn Winchler Andersen | 18.01.2016 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Frederik Lage Hansen | 28.08.2013 | 29.04.2022 | formand |
Jon Ingi Benediktsson | 28.08.2013 | 18.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brunak | 22.06.2009 | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Skøt Jensen | 22.06.2009 | 06.11.2009 | bestyrelsesmedlem |