Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revisor | xbrl | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Binavne | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2017-05-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARCTICK APS. (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2018-10-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Antarctick ApS. (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2021-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ENERGETICK APS. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2023-06-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Energetick Financials ApS. (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2024-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-12-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.757.777,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-11 tilføjes Legale ejere: JM BJARRUM HOLDING ApS, J H BJARRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-10 fjernes Legale ejere: J H BJARRUM HOLDING ApS, JM BJARRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2019-10-11 tilføjes Reelle ejere: Niclas Tue Hansen, Thue Sand, Jeppe Hoffmann Bjarrum, Bjarke Klinge Staun (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 fjernes Reelle ejere: Thue Sand (offentliggjort 2019-10-25)
Den 2019-10-10 fjernes Reelle ejere: Niclas Tue Hansen, Thue Sand, Bjarke Klinge Staun, Jeppe Hoffmann Bjarrum (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Vedtægter: 2019-10-11 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Legale ejere: JM BJARRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: JM BJARRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-30 tilføjes Reelle ejere: Niclas Tue Hansen, Bjarke Klinge Staun, Jeppe Hoffmann Bjarrum, Niclas Tue Hansen (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2017-09-29 tilføjes Reelle ejere: Niclas Tue Hansen, Jeppe Hoffmann Bjarrum, Bjarke Klinge Staun, Thue Sand (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-29 fjernes Reelle ejere: Niclas Tue Hansen, Jeppe Hoffmann Bjarrum, Bjarke Klinge Staun (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 3.702.244,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 3.480.110,00 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: JM BJARRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-06-28 fjernes Legale ejere: JM BJARRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-06-16 fjernes Legale ejere: ALIPES CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 2.197.000,00 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-02 tilføjes Legale ejere: ALIPES CAPITAL HOLDING ApS, JM BJARRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-05-01 fjernes Legale ejere: JM BJARRUM HOLDING ApS, ALIPES CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-05-02 tilføjes Vedtægter: 2017-05-02 (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.172.900,00 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-26 tilføjes Legale ejere: JM BJARRUM HOLDING ApS, ALIPES CAPITAL HOLDING ApS, J H BJARRUM HOLDING ApS, STAUN-OLSEN HOLDING ApS, N T HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-04-25 fjernes Legale ejere: ALIPES CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2017-04-26 tilføjes Vedtægter: 2017-04-26 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 43, 2., 1161 København K (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 2. th., 1123 København K (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-29 tilføjes Legale ejere: ALIPES CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-24 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2014-04-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-23 fjernes Direktion: Bjarke Klinge Staun (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle software til analyse af finansielle markeder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Vedtægter: 2013-06-30 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2013-06-30 fjernes Bestyrelse: Hans Munk Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 11, 2. th., 1123 København K (offentliggjort 2016-11-14)
Den 2012-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Mikkel Bryggers Gade 1, 3., 1460 København K (offentliggjort 2009-05-27)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-22 tilføjes Bestyrelse: Ole Bjarrum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-22 fjernes Bestyrelse: Lars Henrik Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 148.800,00 (offentliggjort 2017-04-27)
Den 2009-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkel Bryggers Gade 1, 3., 1460 København K (offentliggjort 2009-05-27)
Den 2009-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 36, 3., 1159 København K (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2009-05-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2009-04-30 tilføjes Bestyrelse: Hans Munk Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 fjernes Bestyrelse: Niclas Tue Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-17 tilføjes Bestyrelse: Niclas Tue Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-30 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2009-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 142.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-17 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2009-01-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@alipescapital.com (offentliggjort 2009-01-13)
Den 2008-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 36, 3., 1159 København K (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skindergade 34, 3., 1159 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 34, 3., 1159 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Binavne: ALIPES TECHNOLOGIES ApS, ALIPES SYSTEMS ApS, ALIPES GROUP ApS, ALIPES CAPITAL GROUP ApS, ALIPES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Direktion: Bjarke Klinge Staun (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Navne: ALIPES CAPITAL ApS (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-08 tilføjes Stiftere: ALIPES CAPITAL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)