Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Porsgaard | 11.11.2021 | 08.12.2023 | direktør |
Per Christian Hansen | 16.12.2008 | 11.11.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Porsgaard | 16.05.2022 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bettina Antitsch Mortensen | 01.03.2022 | 08.12.2023 | formand |
Peter Kjelgaard Rosengreen | 18.11.2021 | 08.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Heide Wessel | 11.11.2021 | 16.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Per Christian Hansen | 16.12.2008 | 08.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Michael Antitsch Mortensen | 16.12.2008 | 31.01.2022 | formand |
Peter Kjelgaard Rosengreen | 16.12.2008 | 11.11.2021 | bestyrelsesmedlem |