Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 3., 1456 København K (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Direktion: Steffen Vestberg Hjaltelin (direktion) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-05 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Legale ejere: Steffen Vestberg Hjaltelin, Nicolai Valdemar Nordgreen Stahl, Jonas Olalla Sylvest, Thomas Adamsen, Lotte Weber Jakobsen, Jens Peter Jensen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Navne: TACTICAL ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Reelle ejere: Steffen Vestberg Hjaltelin, Nicolai Valdemar Nordgreen Stahl, Lotte Weber Jakobsen, Jens Peter Jensen, Thomas Adamsen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Stiftere: HJALTELIN STAHL K/S, ELECTRIC//RAINMAKER K/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-10-01 tilføjes Legale ejere: Lotte Weber Jakobsen, Jens Peter Jensen (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2017-09-30 fjernes Legale ejere: Jens Peter Jensen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Jensen, Jonas Olalla Sylvest, Thomas Adamsen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jonas Olalla Sylvest, Jesper Skriver Jørgensen, Marianne Hjaltelin, Pernille Lundsfryd, Angelo Pozzato (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-01-01 fjernes Reelle ejere: Jonas Olalla Sylvest, Jesper Skriver Jørgensen, Marianne Hjaltelin, Pernille Lundsfryd, Angelo Pozzato (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: Thomas Adamsen, Maja Smith Hartmann, Jens Peter Jensen (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2016-05-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-24 fjernes Legale ejere: Lotte Weber Jakobsen (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Jensen (offentliggjort 2017-08-25)
Den 2015-12-31 fjernes Legale ejere: Jens Peter Jensen (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: Jens Peter Jensen, Lotte Weber Jakobsen, Thomas Adamsen, Maja Smith Hartmann, Steffen Vestberg Hjaltelin, Nicolai Valdemar Nordgreen Stahl (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2011-07-20 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2011-07-20 fjernes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Engine K/S og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2010-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2010-07-22 tilføjes Vedtægter: 2010-07-22 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Maja Smith Hartmann, Steffen Vestberg Hjaltelin, Nicolai Valdemar Nordgreen Stahl, Lotte Weber Jakobsen, Jens Peter Jensen, Thomas Adamsen (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2010-01-01 fjernes Reelle ejere: Maja Smith Hartmann (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 10, 3., 1456 København K (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Direktion: Steffen Vestberg Hjaltelin (direktion) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-05 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Navne: TACTICAL ApS (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Revisor: MARTINSEN, KØBENHAVN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-05 tilføjes Stiftere: HJALTELIN STAHL K/S, ELECTRIC//RAINMAKER K/S (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2008-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-25)