Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 6, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-02 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Kontaktoplysninger: malbilligt@gmail.com (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Legale ejere: Henning Faber (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Navne: MALBILLIGT.DK ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Reelle ejere: Henning Faber (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Stiftere: ATEGA FARVEFORSYNING ApS, ALLAN TAARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-11-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-08-01 fjernes Direktion: Henning Faber (direktør) (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 6, 3230 Græsted (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørsholmvej 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-15 tilføjes Kontaktoplysninger: malbilligt@gmail.com (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-11 fjernes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørsholmvej 5, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringager 14, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2017-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-03-09 tilføjes Vedtægter: 2017-03-09 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Henning Faber (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2017-01-01 fjernes Legale ejere: WEILSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Faber (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2016-12-13 tilføjes Direktion: Henning Faber (direktør) (offentliggjort 2018-08-01)
Den 2016-12-13 fjernes Direktion: Brian Weilstrup (direktion) (offentliggjort 2016-12-13)
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 14, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2013-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 22, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-01-17 fjernes Direktion: Carsten Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-21 tilføjes Legale ejere: WEILSTRUP HOLDING ApS (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2010-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive malervirksomhed. (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2010-08-05 tilføjes Navne: MALBILLIGT.DK ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2010-08-04 fjernes Navne: TAARUPS MALERSERVICE ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2010-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør Brian Weilstrup alene eller to direktører i forening. (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2010-08-05 tilføjes Vedtægter: 2010-08-05 (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2010-05-26 fjernes Direktion: Allan Christian Taarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 22, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Direktion: Allan Christian Taarup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-02 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Navne: TAARUPS MALERSERVICE ApS (offentliggjort 2008-12-15)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2008-12-02 tilføjes Revisor: DANSK REVISION FREDERIKSSUND REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-05-16)
Den 2008-12-02 tilføjes Stiftere: ATEGA FARVEFORSYNING ApS, ALLAN TAARUP HOLDING ApS (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-27)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)