Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, 3. bagh., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-30 fjernes Navne: RED DOT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Stiftere: Maria Viller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 fjernes Direktion: Maria Viller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 62, 3. bagh., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-14 tilføjes Direktion: Maria Viller Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i datterselskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Navne: RED DOT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Revisor: Revico, statsautoriseret revisor v/Poul Mahrt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Stiftere: Maria Viller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Vedtægter: 2008-11-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)