Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karin Astrid Lindgaard Sloth | 01.01.2024 | direktør |
Thomas Emanuel Bredholt | 01.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Bjerre | 09.05.2021 | 01.01.2024 | adm. dir |
Lars Forsberg | 01.01.2015 | 09.05.2021 | adm. dir |
Klaus Mildahl Clemmens | 15.11.2008 | 01.01.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Bjerre | 21.11.2016 | 09.05.2021 | formand |
Lars Forsberg | 01.01.2015 | 21.11.2016 | formand |
Anne Sofie Hardenberg | 15.11.2008 | 21.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Mildahl Clemmens | 15.11.2008 | 01.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Forsberg | 15.11.2008 | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Bjerre | 15.11.2008 | 13.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Holst-Andersen | 15.11.2008 | 13.07.2010 | formand |