Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornbjerg 80, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-29 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Navne: DREESEN INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Stiftere: Dan Per Dreesen (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2016-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2015-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 fjernes Direktion: Dan Per Dreesen (direktion) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2015-11-11 fjernes Revisor: Erling Jensen Lund (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-04-10 tilføjes Revisor: Erling Jensen Lund (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-04-10 fjernes Revisor: EL ADMINISTRATION OG BOGFØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornbjerg 80, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2012-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Åsbjerg 43, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-08 tilføjes Revisor: EL ADMINISTRATION OG BOGFØRING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-08 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åsbjerg 43, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Direktion: Dan Per Dreesen (direktion) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2008-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier og anparter i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-29 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Navne: DREESEN INVEST HOLDING ApS (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-29 tilføjes Stiftere: Dan Per Dreesen (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Vedtægter: 2008-11-29 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-01-22)
Den 2008-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-11)