Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2014-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: A Service ApS. (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2015-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET HOLBÆK ApS. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Komplementarselskabet Jernstøberiet ApS. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Jernstøberiet ApS. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-01-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Jernstøberiet A/S. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jernstøberiet A/S. (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markeslev Huse 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-09-30)
Den 2019-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2019-02-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2019-07-09)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i finansielle aktiver, fast ejendom og andre formuegoder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 tilføjes Vedtægter: 2013-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 tilføjes Legale ejere: Henrik Nicolai Krebs (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-12-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nicolai Krebs (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2008-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 60, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2008-12-10 tilføjes Direktion: Henrik Nicolai Krebs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Navne: KAMAVIC ApS (offentliggjort 2008-12-11)
Den 2008-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HOLBÆK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Stiftere: Henrik Nicolai Krebs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-11)
Den 2008-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)