Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RÅDVED MASKINFABRIK ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2019-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-06-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-06-25 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-08 tilføjes Direktion: Lene Mønsted Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-07-23 tilføjes Legale ejere: Lene Mønsted Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-23 fjernes Legale ejere: Lars Holst Jørgensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-23 tilføjes Reelle ejere: Lene Mønsted Jensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-07-23 fjernes Direktion: Lars Holst Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådvedvej 95, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Direktion: Lars Holst Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2008-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Rådved Maskinfabrik ApS. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparret kapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Legale ejere: Lars Holst Jørgensen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2008-12-08 tilføjes Navne: RÅDVED HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-10)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2008-12-08 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2008-12-08 tilføjes Stiftere: Lars Holst Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Vedtægter: 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-10)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)