Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Navne | Vedtægter | ||||
Binavne | Tegningsregel | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-14 tilføjes Navne: DYOE Skov og Natur ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-13 fjernes Navne: VESTJYSK SKOVINVEST ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2021-01-14 tilføjes Vedtægter: 2021-01-14 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-04-28 tilføjes Binavne: Skovsende ApS (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2020-04-27 tilføjes Vedtægter: 2020-04-27 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian 4 Vej 83, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 tilføjes Bestyrelse: Christoffer Dyøe Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Astrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Søren Leon Dyøe Madsen (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Aage Øllgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: DYOE Capital ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: STAUNING MASKINSTATION HOLDING ApS, Kim Rune Brarup, ATJ-Holding ApS, LOCAL ENERGY A/S, JESPER IVERSEN HOLDING ApS, A/S I.P.L. HOLDING, STENBJERGHUS A/S (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Leon Dyøe Madsen, Lene Dyøe Madsen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Kristian Thorsted Astrup (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-12-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-11-30 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-04-26 tilføjes Bestyrelse: Allan Ternholm Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-04-26 fjernes Bestyrelse: Ebbe Andreas Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-04-26 tilføjes Direktion: Aage Øllgaard Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-04-26 fjernes Direktion: Ebbe Andreas Jepsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2015-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 23, 6900 Skjern (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2015-05-06 tilføjes Direktion: Ebbe Andreas Jepsen (direktør) (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2015-05-06 fjernes Direktion: Kim Rune Brarup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2015-05-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-06 fjernes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-05 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2015-05-04 tilføjes Revisor: Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2013-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 23, 6900 Skjern (offentliggjort 2015-10-13)
Den 2013-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 40, 6900 Skjern (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2013-06-10 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Andreas Jepsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-10 fjernes Bestyrelse: Allan Ternholm Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-10 tilføjes Direktion: Kim Rune Brarup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-10 fjernes Direktion: Jens Kirkegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-22 tilføjes Legale ejere: STAUNING MASKINSTATION HOLDING ApS, Kim Rune Brarup, ATJ-Holding ApS, LOCAL ENERGY A/S, JESPER IVERSEN HOLDING ApS, A/S I.P.L. HOLDING, STENBJERGHUS A/S (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2011-09-22 tilføjes Reelle ejere: Kristian Thorsted Astrup (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 tilføjes Direktion: Jens Kirkegaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-22 fjernes Direktion: Jørgen Søndergaard Axelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-22 fjernes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 40, 6900 Skjern (offentliggjort 2012-03-29)
Den 2011-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 6900 Skjern (offentliggjort 2009-11-17)
Den 2009-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 6900 Skjern (offentliggjort 2009-11-17)
Den 2009-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Søndergaard Axelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-27 tilføjes Bestyrelse: Erik Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-27 fjernes Bestyrelse: Jørgen Søndergaard Axelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som investor i skovejendomme, formueforvaltning samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-04-27 tilføjes Vedtægter: 2009-04-27 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2009-09-15)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 6900 Skjern (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Søndergaard Axelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-03 tilføjes Direktion: Jørgen Søndergaard Axelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Navne: VESTJYSK SKOVINVEST ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2008-12-03 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2008-12-03 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2008-12-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2008-12-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Stiftere: Jørgen Søndergaard Axelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)