Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-28 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-14 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-05-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2013-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ove Rodes Plads 1, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-10-25)
Den 2013-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 46, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 46, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Direktion: Niels Delcomyn Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for et eller flere selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Legale ejere: Niels Delcomyn Hansen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-12-08 tilføjes Navne: DELCOMYN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Reelle ejere: Niels Delcomyn Hansen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2008-12-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Stiftere: Niels Delcomyn Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktion på 1-3 direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Vedtægter: 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)