Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Reelle ejere | Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2024-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-04-05)
Den 2023-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-04-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-04-08 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-09 tilføjes Reelle ejere: Michael Niels Christian Hornø (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-09 fjernes Reelle ejere: Helle Marianne Hornø (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-07-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-23 tilføjes Bestyrelse: Mathias Elsborg Fristrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-23 tilføjes Direktion: Klaus Fristrup (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Anders Graven (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-11-01)
Den 2017-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ag@solidconsult.com (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 fjernes Kontaktoplysninger: ag@zig-defence.dk (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2016-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 3, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ag@zig-defence.dk (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2016-09-05 fjernes Kontaktoplysninger: mh@solidconsult.com (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-01 tilføjes Legale ejere: HORNØ HOLDING ApS, ZIGNATUR A/S (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-08-31 fjernes Legale ejere: HORNØ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2016-08-29 tilføjes Bestyrelse: Michael Niels Christian Hornø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-08-29 tilføjes Direktion: Anders Graven (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-02)
Den 2016-08-29 fjernes Direktion: Helle Marianne Hornø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-08-29 tilføjes Reelle ejere: Helle Marianne Hornø, Klaus Fristrup (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2016-08-29 tilføjes Vedtægter: 2016-08-29 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-07-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-06-21 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2016-06-21 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-07-28 tilføjes Direktion: Helle Marianne Hornø (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-28 fjernes Direktion: Michael Niels Christian Hornø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-16 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@solidconsult.com (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2014-07-15 fjernes Kontaktoplysninger: hornoe@sig.sauer.dk (offentliggjort 2014-07-16)
Den 2014-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2014-07-29)
Den 2014-04-28 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2014-04-28 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 fjernes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-10 tilføjes Legale ejere: HORNØ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 3, 4600 Køge (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2008-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 5, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 5, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-11 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2008-12-12)
Den 2008-12-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-09 tilføjes Direktion: Michael Niels Christian Hornø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og salgsvirksomhed , samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hornoe@sig.sauer.dk (offentliggjort 2014-07-16)
Den 2008-12-09 tilføjes Navne: SOLID CONSULT ApS (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2008-12-09 tilføjes Revisor: NJ FURESØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Stiftere: Michael Niels Christian Hornø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anmeldte direktør (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2008-12-09 tilføjes Vedtægter: 2008-12-09 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2008-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)