Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Gæmelke(virk.: 40) | 0 % | 2,50 % | 7,50 % | 10,00 % |
Jesper Eigen Møller(virk.: 92) | 1,09 % | 2,17 % | 2,17 % | 2,17 % |
Claus Torp(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Scheef Madsen(virk.: 7) | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % |
Kennet Skyggelund Wienecke(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne-Marie Vægter Rasmussen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Benny Steen Rasmussen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Eriksen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anne Holm Hansen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Hasling Frandsen(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sara Helweg-Larsen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Møller Thomsen(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen(virk.: 27) | 0 % | 3,70 % | 7,41 % | 7,41 % |
Thomas Bagge Olesen(virk.: 42) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Inge Fisker Frydendahl(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Peter Stig Jakobsen(virk.: 27) | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 18,52 % |
Christian Dulong Hoff(virk.: 49) | 2,04 % | 4,08 % | 4,08 % | 4,08 % |
Bjarke Lembrecht Frandsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,37 % | 3,56 % | 4,45 % | 5,34 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Gæmelke | 10.04.2000 | Egholtvej 38, 6600 Vejen |
Claus Torp | 21.05.2004 | |
Thomas Møller Thomsen | 25.10.2004 | Annasvej 7, 2900 Hellerup |
Bjarke Lembrecht Frandsen | ||
Anne-Marie Vægter Rasmussen | ||
Inge Fisker Frydendahl | ||
Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen | 01.01.2007 | Kraghave Gaabensevej 97, 4800 Nykøbing F |
Henrik Hasling Frandsen | 01.01.2007 | Rømøvej 88, 6780 Skærbæk |
Thomas Bagge Olesen | 01.01.2007 | Store Valbyvej 75, 4000 Roskilde |
Kennet Skyggelund Wienecke | 01.12.2011 | Christiansdal 60, 2610 Rødovre |
Sara Helweg-Larsen | ||
Jesper Eigen Møller | 07.01.2013 | Nyvej 18, 1851 Frederiksberg C |
Anne Holm Hansen | 12.08.2013 | Højdevej 17, 3400 Hillerød |
Jan Eriksen | 03.07.2017 | |
Christian Dulong Hoff | 31.08.2017 | Holck Winterf Alle 6, 2900 Hellerup |
Benny Steen Rasmussen | 01.10.2018 | Rosevej 1, 5762 Vester Skerninge |
Kristian Scheef Madsen | 21.10.2019 | Rungsted Strandvej 101, 2960 Rungsted Kyst |
Peter Stig Jakobsen | 01.05.2021 | Fuglebakkevej 83, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
FRILUFTSRÅDET | 56230718 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Foundation for Environmental Education | 35418423 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.04.2009 | 43,03 (km) | Havnegade 39, 1058 København K | Frederiksværksgade 2A, 3400 Hillerød |
27.11.2013 | 42,32 (km) | Frederiksværksgade 2A, 3400 Hillerød | Langelinie Allé 35, 2100 København Ø |
16.11.2016 | 8,10 (km) | Langelinie Allé 35, 2100 København Ø | Scandiagade 13, 2450 København SV |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 16.10.2017 og angivet som gældende fra 27.11.2013 (1418 dage). |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gæmelke(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 |
Jesper Eigen Møller(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden. | 51 | 0 | 2 | 0 | 32 | 7 |
Claus Torp(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kristian Scheef Madsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kennet Skyggelund Wienecke(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Anne-Marie Vægter Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benny Steen Rasmussen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Eriksen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Anne Holm Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Henrik Hasling Frandsen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
Sara Helweg-Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Thomas Møller Thomsen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 |
Thomas Bagge Olesen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden. | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Inge Fisker Frydendahl(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Peter Stig Jakobsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
Christian Dulong Hoff(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden. | 30 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 |
Bjarke Lembrecht Frandsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 51 % | 0 % | 1 % | 4 % | 26 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Gæmelke(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 1 | 3 | 5 |
Jesper Eigen Møller(virk.: 92) Ikke aktiv i virksomheden | 22 | 5 | 1 | 69 |
Claus Torp(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Scheef Madsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 5 | 0 | 0 |
Kennet Skyggelund Wienecke(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 2 |
Anne-Marie Vægter Rasmussen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benny Steen Rasmussen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 2 |
Jan Eriksen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anne Holm Hansen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 0 |
Henrik Hasling Frandsen(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 12 |
Sara Helweg-Larsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Møller Thomsen(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 5 | 1 | 1 |
Lars Jørn Hvidtfeldt Nielsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 7 | 2 | 8 |
Thomas Bagge Olesen(virk.: 42) Ikke aktiv i virksomheden | 34 | 12 | 1 | 4 |
Inge Fisker Frydendahl(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Peter Stig Jakobsen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 27 | 2 | 2 | 3 |
Christian Dulong Hoff(virk.: 49) Ikke aktiv i virksomheden | 42 | 15 | 1 | 11 |
Bjarke Lembrecht Frandsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 215 | 58 | 16 | 117 |
Pct. | 53 % | 14 % | 4 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |