Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulvehøjvej 6, 8670 Låsby (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 44, 8464 Galten (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-22 tilføjes Hjemmeside: www.danclean.com (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 44, 8464 Galten (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 44, 8464 Galten (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2019-04-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 44, 8464 Galten (offentliggjort 2019-10-29)
Den 2018-01-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie 44, 8464 Galten (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2018-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: tomlarsen@danclean.com (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-04-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-02-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-02-27 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-10-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2014-10-01 fjernes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 tilføjes Revisor: Leth & Kaack ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-10 fjernes Revisor: Stig Hansen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 44, 8464 Galten (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2008-11-01 tilføjes Direktion: Tom Juul Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer og udlejning og øvrige beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-02-06)
Den 2008-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Legale ejere: DANCLEAN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2008-11-01 tilføjes Navne: DANCLEAN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-12-08)
Den 2008-11-01 tilføjes Reelle ejere: Tom Juul Larsen (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2008-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2008-11-01 tilføjes Revisor: Stig Hansen Statsautoriseret revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Stiftere: DANCLEAN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-01 tilføjes Vedtægter: 2008-11-01 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2008-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-08)
Den 2008-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)