Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 27, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 fjernes Direktion: Ib Jørn Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 fjernes Navne: MJP VINDUER & FRITIDSHUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Revisor: F.J. Revision v/Frank Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Stiftere: Ib Jørn Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 27, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvej 55, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2010-06-29)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvej 55, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2010-06-29)
Den 2010-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 27, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og byggevirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Navne: MJP VINDUER & FRITIDSHUSE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-28 fjernes Navne: HAVBYRD FRITIDSHUSE ApS (offentliggjort 2008-12-08)
Den 2010-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-29 tilføjes Vedtægter: 2010-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-19 tilføjes Revisor: F.J. Revision v/Frank Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-19 fjernes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-07 tilføjes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-22 fjernes Revisor: Ragnhild Kofod (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 27, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Direktion: Ib Jørn Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Navne: HAVBYRD FRITIDSHUSE ApS (offentliggjort 2008-12-08)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Revisor: Ragnhild Kofod (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Stiftere: Ib Jørn Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)