Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-11-28 sletter virksomheden Ejerskaber: N. C. DIEKMANN ApS. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkvej 89, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Halkvej 89, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-05-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2013-05-17 fjernes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halkvej 89, 6100 Haderslev (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2008-11-28 tilføjes Direktion: Niels Christian Diekmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Legale ejere: Niels Christian Diekmann (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2008-11-28 tilføjes Navne: N.C. DIEKMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2008-11-28 tilføjes Reelle ejere: Niels Christian Diekmann (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-11-28 tilføjes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-11-28 tilføjes Stiftere: Niels Christian Diekmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Vedtægter: 2008-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2008-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)