Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Rye Andersen | 28.11.2022 | 03.03.2023 | direktør |
Søren Kalstrup Rye Andersen | 04.12.2008 | 29.10.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Kalstrup Rye Andersen | 19.10.2015 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karen Mathilde Højlund Jensen | 19.10.2015 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anna Marie Hejlsberg | 19.10.2015 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bo Schøler | 19.10.2015 | 31.12.2016 | formand |