Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 11, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Direktion: Sneborg Alrøe (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-02 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Legale ejere: SNEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 7.12.2008 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Reelle ejere: Sneborg Alrøe (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Stiftere: SNEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2017-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-12-07 tilføjes Reelle ejere: Sneborg Alrøe (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slåenbakken 11, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Direktion: Sneborg Alrøe (direktør) (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Investering, handel og produktion. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-02 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Legale ejere: SNEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 7.12.2008 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2008-12-02 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2008-12-02 tilføjes Stiftere: SNEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Vedtægter: 2008-12-02 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-01)