Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-09 tilføjes Legale ejere: GoCollective Rail A/S (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-09 fjernes Legale ejere: GoCollective A/S (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-03-21 tilføjes Navne: RailDan 35 ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-20 fjernes Navne: BUSDAN 35 ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 tilføjes Vedtægter: 2024-03-21 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-06-07 tilføjes Vedtægter: 2023-06-07 (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Direktion: Thibault Guy Depoix-Joseph (direktør) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed med leasing af rullende materiel og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, af Thibault Guy Depoix-Joseph eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-31 tilføjes Vedtægter: 2023-05-31 (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-27 tilføjes Direktion: Svend Nicolai Heineke (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: John Bo Henriksen (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Direktion: John Bo Henriksen (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-04-01 fjernes Direktion: Anders Ewald (direktør) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-08-24 tilføjes Direktion: Anders Ewald (direktør) (offentliggjort 2017-04-03)
Den 2016-08-24 fjernes Direktion: Anne-Mette Enoksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: GoCollective A/S (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2014-08-15 tilføjes Direktion: Anne-Mette Enoksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-15 fjernes Direktion: Nikolaj Wendelboe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed med busser og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2014-08-15 tilføjes Navne: BUSDAN 35 ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2014-08-14 fjernes Navne: BUSDAN 29 ApS (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2014-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2014-08-15 tilføjes Vedtægter: 2014-08-15 (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-01 tilføjes Direktion: Nikolaj Wendelboe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-01 fjernes Direktion: Mikael Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 127.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2011-03-16)
Den 2011-03-15 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af lastbiler (offentliggjort 2008-12-19)
Den 2010-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skøjtevej 26, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Direktion: Mikael Brandt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af lastbiler (offentliggjort 2008-12-19)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Navne: BUSDAN 29 ApS (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-12-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Stiftere: GoCollective A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)