Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Hovedbranche | Tegningsregel | ||||
Direktion | Revisor | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2021-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2021-01-15 Statstidende Dekret
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-12 fjernes Direktion: Saqib Mustafa (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-10-12 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: farah14@live.dk (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterhedevej 27, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 51, 2300 København S (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 51, 2300 København S (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 51, 2300 København S (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Englandsvej 51, 2300 København S (offentliggjort 2018-07-20)
Den 2013-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 37, 2791 Dragør (offentliggjort 2011-09-16)
Den 2012-12-20 tilføjes Direktion: Saqib Mustafa (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-20 fjernes Direktion: Naveed Anwar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i og udlejning af fast ejendom samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2012-12-20 tilføjes Vedtægter: 2012-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Legale ejere: Farah Saqib (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2011-12-31 tilføjes Reelle ejere: Farah Saqib (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2011-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 37, 2791 Dragør (offentliggjort 2011-09-16)
Den 2011-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-13 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2010-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 tilføjes Revisor: ATHOS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-19 tilføjes Direktion: Naveed Anwar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Navne: NS GROUP ApS (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-11-19 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Stiftere: Noreen Naveed, Farah Saqib (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)