Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Kapital | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banetoften 32, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriarealet 57, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2015-05-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Malerfirmaet Ole Hansen ApS. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2015-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Malermester Ole Hansen A/S. (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2017-04-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Malerfirmaet Ole Hansen ApS. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Navne: Ole Sønderby Hansen Holding ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-29 fjernes Navne: OLE HANSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-30 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2015-09-08 tilføjes Vedtægter: 2015-09-08 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2013-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, investering, handel og besiddelse eller leje af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-12 tilføjes Vedtægter: 2013-04-12 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2013-04-12 fjernes Revisor: Good Vibrations i Vest A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriarealet 57, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2010-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringkøbingvej 6, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Direktion: Ole Sønderby Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-09-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Legale ejere: Ole Sønderby Hansen (offentliggjort 2015-05-22)
Den 2008-12-02 tilføjes Navne: OLE HANSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2008-12-02 tilføjes Reelle ejere: Ole Sønderby Hansen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2008-12-02 tilføjes Revisor: Good Vibrations i Vest A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Stiftere: Ole Sønderby Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)