Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: IMG Play ApS. (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-04-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IMG Play ApS. (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2019-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Westhmade ApS. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-12-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber, investering i børsnoterede værdipapirer samt levering af konsulentydelser indenfor IT- og Medieområdet (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-28 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-27 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-27 tilføjes Vedtægter: 2016-01-27 (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber samt levering af konsulentydelser indenfor IT- og Medieområdet (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2015-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-12 tilføjes Vedtægter: 2015-01-12 (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-12-02 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: J.A. Schwartz Gade 23, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-09-14)
Den 2010-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Prøvestens Allé 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-14 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-14 fjernes Revisor: Revisionsfirma Ulla Svenningsen, Registreret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Vandrup Westh (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2008-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prøvestens Allé 10, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-10 tilføjes Binavne: VANDRUP CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Direktion: Karsten Vandrup Westh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Legale ejere: Karsten Vandrup Westh (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2008-10-10 tilføjes Navne: VANDRUP INVEST ApS (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2008-10-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirma Ulla Svenningsen, Registreret Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Stiftere: Karsten Vandrup Westh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-01)
Den 2008-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)