Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Binavne | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder konsulent-, kursus-, forlags- og online markedsføring virksomhed, udgivelse og salg af bøger, samt al virksomhed, som efter ledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-05 tilføjes Bibranche: Udgivelse af bøger (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-05 tilføjes Bibranche: Webportaler (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-05 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-04 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-05 tilføjes Vedtægter: 2021-05-05 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-20 tilføjes Vedtægter: 2018-11-20 (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virumvej 70, 2830 Virum (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tove Mäes Vej 7, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Hjemmeside: www.jaskovconsult.dk (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: thomasjaskov@gmail.com (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2016-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2016-06-29 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2016-06-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tove Mäes Vej 7, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2015-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tove Mäes Vej 7, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tove Mäes Vej 7, 3. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Thyregodsvej 4, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2015-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive handel og udvikling med software. (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2015-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2015-02-02 tilføjes Vedtægter: 2015-02-02 (offentliggjort 2018-11-21)
Den 2015-02-02 fjernes Binavne: ZENCLEANER ApS, KONSULENTARBEJDE ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-11-22 tilføjes Navne: JASKOV CONSULT ApS (offentliggjort 2012-11-26)
Den 2012-11-21 fjernes Navne: ORBASOFT ApS (offentliggjort 2009-04-16)
Den 2012-11-22 fjernes Binavne: KONSULENTARBEJDE.DK ApS, JASKOV CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thyregodsvej 4, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2015-02-02)
Den 2009-07-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Moltkesvej 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Navne: ORBASOFT ApS (offentliggjort 2009-04-16)
Den 2009-03-29 fjernes Navne: WEB MEDIA ApS (offentliggjort 2008-11-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2021-05-10)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Moltkesvej 4, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-15 tilføjes Binavne: KONSULENTARBEJDE.DK ApS, JASKOV CONSULT ApS, ZENCLEANER ApS, KONSULENTARBEJDE ApS, WEB MEDIA ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Direktion: Thomas Jaskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-15 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Legale ejere: Thomas Jaskov (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2008-10-15 tilføjes Navne: WEB MEDIA ApS (offentliggjort 2008-11-28)
Den 2008-10-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Jaskov (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2008-10-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2008-10-15 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2008-10-15 tilføjes Stiftere: THOMAS JASKOV HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2008-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-28)
Den 2008-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)