Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Revisor | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-30 fjernes Revisor: AKTIV REVISION OG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 tilføjes Direktion: Peter Bøgh Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-03 fjernes Direktion: Birthe Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godsparken 35, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 tilføjes Direktion: Birthe Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt administration af ejendomme samt formuepleje. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Legale ejere: SYDKYSTENS HOLDINGSELSKAB ApS, BPS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2008-11-27 tilføjes Navne: SYDKYSTENS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-11-28)
Den 2008-11-27 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bøgh Grejsmark, Peter Bøgh Sørensen (offentliggjort 2017-11-08)
Den 2008-11-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Revisor: AKTIV REVISION OG RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Stiftere: SYDKYSTENS HOLDINGSELSKAB ApS, BPS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Vedtægter: 2008-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-11-28)
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)