Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-06-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TRIP TOUR ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmarksvej 10, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2018-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 105, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2018-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: kristian@triptour.dk (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 105, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-11)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 105, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 105, 4. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2014-06-10 tilføjes Direktion: Anders Kristian Helner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding-virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2014-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Legale ejere: Anders Kristian Helner (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-06-10 tilføjes Navne: AKH HOLDING ApS (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Kristian Helner (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-06-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Stiftere: Anders Kristian Helner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Vedtægter: 2014-06-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-06-11)
Den 2014-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)