Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2024-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragstrupvej 12, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Binavne: OCEAN DESIGN ApS, AISTRUP BOGHOLDERI ApS, Skatholm Connemara ApS, 3vinduer ApS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-10-31 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-08 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Kontaktoplysninger: cha@oceanmedia.dk (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Legale ejere: Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Navne: HVILEBAKKEGAARD ApS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Reelle ejere: Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Stiftere: Mette Knak, Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2023-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2023-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-13 fjernes Direktion: Casper Hannibal Aistrup (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2023-03-16 Statstidende Dekret
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: cha@oceanmedia.dk (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2020-06-02 fjernes Kontaktoplysninger: mk@knakkom.dk (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-06-03 fjernes Bestyrelse: Mette Knak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-04-10 tilføjes Legale ejere: Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2020-04-10 fjernes Legale ejere: Mette Knak (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-10 tilføjes Reelle ejere: Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2020-04-10 fjernes Reelle ejere: Mette Knak (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2020-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-17 tilføjes Direktion: Casper Hannibal Aistrup (adm. dir.) (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2019-06-17 fjernes Direktion: Mette Knak (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2019-04-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: mk@knakkom.dk (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-01-24 fjernes Kontaktoplysninger: cha@oceanmedia.dk (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-08 tilføjes Binavne: Skatholm Connemara ApS, 3vinduer ApS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2018-03-08 tilføjes Vedtægter: 2018-03-08 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-07 tilføjes Bestyrelse: Mette Knak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2017-11-07 fjernes Bestyrelse: Casper Hannibal Aistrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-06 fjernes Bestyrelse: Mette Knak (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-07 tilføjes Direktion: Mette Knak (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-17)
Den 2017-11-07 fjernes Direktion: Casper Hannibal Aistrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-07 fjernes Legale ejere: Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2017-11-07 fjernes Reelle ejere: Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-08 tilføjes Reelle ejere: Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragstrupvej 12, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Bestyrelse: Mette Knak (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-08 tilføjes Bibranche: Blandet drift (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Binavne: OCEAN DESIGN ApS, AISTRUP BOGHOLDERI ApS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Direktion: Casper Hannibal Aistrup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed på Hvilebakkegaard; herunder byggeaktivitet, hestehold og bogholderimæssige opgaver. (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-10-31 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-05-08 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Kontaktoplysninger: cha@oceanmedia.dk (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2014-05-08 tilføjes Legale ejere: Casper Hannibal Aistrup, Mette Knak (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2014-05-08 tilføjes Navne: HVILEBAKKEGAARD ApS (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Reelle ejere: Mette Knak (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2014-05-08 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Stiftere: Mette Knak, Casper Hannibal Aistrup (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2023-03-18)
Den 2014-05-08 tilføjes Vedtægter: 2014-05-08 (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2014-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2014-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-18)