Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2023-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 135, st. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-24 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-15 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Legale ejere: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Navne: WILLPOWER DEVELOPMENT IVS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Reelle ejere: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Stiftere: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2023-01-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: EXPLORAMA APS. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2022-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2022-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-04-22 Statstidende Dekret
Den 2022-02-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-23)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Direktion: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 135, st. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2021-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 135, st. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 135, st. tv., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmegade 20, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-04-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2020-04-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-12 tilføjes Legale ejere: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2017-11-12 tilføjes Reelle ejere: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-06-15 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2016-07-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-07-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-06-14 tilføjes Direktion: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2016-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-07-19)
Den 2016-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)
Den 2016-04-06 fjernes Direktion: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmegade 20, 4. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2014-04-24 tilføjes Direktion: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formuepleje og formueforvaltning og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-09-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-24 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Navne: WILLPOWER DEVELOPMENT IVS (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Stiftere: Carsten Jørgen Le Blond Willersted (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2014-04-24 tilføjes Vedtægter: 2014-04-24 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-01-17)
Den 2014-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-04-06)