Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Pytgade 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Direktion: Søren Ejnar Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-30 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Legale ejere: Steffan Laugaard Nielsen, Søren Ejnar Nielsen (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Navne: PYT HOLDING IVS (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Reelle ejere: Steffan Laugaard Nielsen, Søren Ejnar Nielsen (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Stiftere: Søren Ejnar Nielsen, Steffan Laugaard Nielsen (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2022-03-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2015-06-15 sletter virksomheden Ejerskaber: C-PATIENT ApS. (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-09-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: C-PATIENT ApS. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pytgade 7, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Direktion: Søren Ejnar Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service, samt drive og generere profitable virksomheder. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-30 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Legale ejere: Steffan Laugaard Nielsen, Søren Ejnar Nielsen (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Navne: PYT HOLDING IVS (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Reelle ejere: Steffan Laugaard Nielsen, Søren Ejnar Nielsen (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Stiftere: Søren Ejnar Nielsen, Steffan Laugaard Nielsen (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør og administrerende direktør. (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Vedtægter: 2014-04-30 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-03)
Den 2014-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-03)