Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maja Gro Lilsig | 04.01.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Riis Holm | 18.04.2014 | 04.01.2018 | direktør |
Kim Madsen | 18.04.2014 | 04.01.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Pedersen | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Line Damgaard Johansen | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Lars Philip Knudsen | 04.07.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Janus Hygom | 02.06.2022 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bo Pedersen | 03.08.2018 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 04.01.2018 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Maja Gro Lilsig | 04.01.2018 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Riis Holm | 04.01.2018 | 03.08.2018 | bestyrelsesmedlem |