Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Hvidhvask | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søengen 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Direktion: Kirsten Merete Helmand Grønvold (adm. dir) (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-26 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Legale ejere: Kirsten Merete Helmand Grønvold (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Navne: HELMAND REGNSKAB IVS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Stiftere: Kirsten Merete Helmand Grønvold (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-10-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2017-03-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søengen 24, 4000 Roskilde (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amalieparken 41, 5. 4., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-10-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-05-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amalieparken 41, 5. 4., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2015-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnerbakken 8, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Direktion: Kirsten Merete Helmand Grønvold (adm. dir) (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-03-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-06-19)
Den 2014-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnerbakken 8, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2014-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed ved konsulentbistand og service i forbindelse med bogholderi, regnskab, samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-03-26 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Legale ejere: Kirsten Merete Helmand Grønvold (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Navne: HELMAND REGNSKAB IVS (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Stiftere: Kirsten Merete Helmand Grønvold (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Vedtægter: 2014-03-26 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2014-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-18)