Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Direktion | ||||
Tegningsregel | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-04-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CELSIUS SHIPPING ApS. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-25 tilføjes Legale ejere: JHFC HOLDING ApS, TASC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-24 fjernes Legale ejere: JHFC HOLDING ApS, TASC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-03-25 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bolstad Povlsen, Jeppe Jensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-03-24 fjernes Reelle ejere: Andreas Bolstad Povlsen, Jeppe Jensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 fjernes Binavne: BREAKWATER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-29 tilføjes Navne: JEPO HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-28 fjernes Navne: CELSIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-29 tilføjes Vedtægter: 2019-04-29 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: controller@celsiusshipping.com (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: mh@celsiusshipping.com (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 29, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2017-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Hjemmeside: www.celsiusshipping.com (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mh@celsiusshipping.com (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-01 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-05-31 tilføjes Direktion: Jeppe Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2015-05-31 fjernes Direktion: Eric Michael Agerholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-16 tilføjes Navne: CELSIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2015-03-15 fjernes Navne: CELCIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-03-16 tilføjes Vedtægter: 2015-03-16 (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2015-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding, shipping og finansiel virksomhed eller enhver anden form for services relateret til shipping og finans. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-19 tilføjes Navne: CELCIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-01-18 fjernes Navne: BREAKWATER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2015-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2015-01-19 tilføjes Vedtægter: 2015-01-19 (offentliggjort 2015-03-16)
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 3, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2014-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 10, 1256 København K (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2014-04-25 tilføjes Binavne: BREAKWATER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2014-04-25 tilføjes Direktion: Eric Michael Agerholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Legale ejere: JHFC HOLDING ApS, TASC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2014-04-25 tilføjes Navne: BREAKWATER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-01-19)
Den 2014-04-25 tilføjes Reelle ejere: Andreas Bolstad Povlsen, Jeppe Jensen (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-04-25 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Stiftere: TASC HOLDING ApS, JHFC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)