Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Bibranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvej 3, 8870 Langå (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Binavne: Skanbox Langå ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Direktion: Tyge Richard Wulff Hvass (adm. dir) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-07 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Kontaktoplysninger: til@tygehvass.dk (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Legale ejere: SKANBOX HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Navne: BOXMAN ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Reelle ejere: Tyge Richard Wulff Hvass (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Stiftere: SKANBOX HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-27 tilføjes Binavne: Skanbox Langå ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2016-10-26 fjernes Binavne: DANBOX LANGÅ ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion og salg af plast, træ og jern og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2016-10-27 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2016-10-26 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-10-27 tilføjes Vedtægter: 2016-10-27 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2016-10-27 fjernes Bibranche: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 3, 8870 Langå (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2016-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 16, 8870 Langå (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-09-05 tilføjes Kontaktoplysninger: til@tygehvass.dk (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2016-09-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@danboxdanmark.dk (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærsangervej 16, 8870 Langå (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2014-04-07 tilføjes Bibranche: Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2014-04-07 tilføjes Binavne: DANBOX LANGÅ ApS (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2014-04-07 tilføjes Direktion: Tyge Richard Wulff Hvass (adm. dir) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve vikarvirksomhed, virksomhed med produktion og salg af plast og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2014-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-04-07 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2014-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danboxdanmark.dk (offentliggjort 2016-09-05)
Den 2014-04-07 tilføjes Legale ejere: SKANBOX HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Navne: BOXMAN ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Reelle ejere: Tyge Richard Wulff Hvass (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Revisor: REVIMIDT GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Stiftere: SKANBOX HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Vedtægter: 2014-04-07 (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2014-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2014-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)