Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Jeddi Pedersen | 03.02.2009 | 30.05.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Kræmer Rasmussen | 03.02.2009 | 31.05.2013 | bestyrelse |
René Jeddi Pedersen | 03.02.2009 | 31.05.2013 | bestyrelse |
Irene Simonsen | 03.02.2009 | 31.05.2013 | formand |
Ole Lindstrøm Simonsen | 03.02.2009 | 31.05.2010 | bestyrelse |
Jens Peter Godsk Gudiksen | 03.02.2009 | 31.05.2010 | bestyrelse |