Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Reelle ejere | Legale ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 51, 1306 København K (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2024-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Krogholmgårdsvej 69, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krogholmgårdsvej 69, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 51, 1., 1306 København K (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-04-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 51, 1., 1306 København K (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Søvej 39, 2840 Holte (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søvej 39, 2840 Holte (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2015-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 5, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-10-13 tilføjes Direktion: Kristian Evald Klinge (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: klinge@finansvejledning.dk (offentliggjort 2013-08-28)
Den 2013-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 5, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2013-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hulsøvang 17, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2012-02-03)
Den 2012-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulsøvang 17, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2012-02-03)
Den 2012-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-01-31 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Platzer (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-31 fjernes Bestyrelse: Henrik Thune (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde vejledning omkring finansielle ydelser til privatpersoner og virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer sammen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Vedtægter: 2012-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Reelle ejere: Kristian Evald Klinge, Nicolai Platzer (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2010-01-10 tilføjes Legale ejere: DANSK FINANSVEJLEDNING ApS (offentliggjort 2015-02-04)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 495, 2840 Holte (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-01-19 tilføjes Bestyrelse: Henrik Thune (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Navne: FINANSVEJLEDNING CONSULT-NORD ApS (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Stiftere: Kristian Evald Klinge, Henrik Thune (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)