Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 50, 7330 Brande (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 50, 7330 Brande (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-08-01 tilføjes Reelle ejere: Connie Tranholm, Kim Tranholm (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-07-31 fjernes Reelle ejere: Kim Tranholm (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-01-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: kt@gpidenmark.dk (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2009-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 50, 7330 Brande (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2009-01-30 tilføjes Direktion: Kim Tranholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og udlejning af fast ejendom i ind- og udland enten direkte eller igennem besiddelse af kapitalandele. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2009-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Legale ejere: VIBE VENTURE ApS (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2009-01-30 tilføjes Navne: TRABO ApS (offentliggjort 2009-02-04)
Den 2009-01-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Tranholm (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2009-01-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Stiftere: VIBE VENTURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Vedtægter: 2009-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-04)
Den 2009-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)