Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-01-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MDT A/S. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: poingi ApS. (offentliggjort 2016-02-16)
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 2, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-25 tilføjes Direktion: Morten Bank Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter, aktier og øvrige værdipapirer, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2009-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Legale ejere: Morten Bank Dahl (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2009-01-25 tilføjes Navne: MDT HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-04)
Den 2009-01-25 tilføjes Reelle ejere: Morten Bank Dahl (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2009-01-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-01-25 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Stiftere: Morten Bank Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Vedtægter: 2009-01-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-04)
Den 2009-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)