Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og administrere fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 tilføjes Vedtægter: 2012-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Villavej 4, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Direktion: Søren Kalhave (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Legale ejere: L. FREDERIKSEN ApS, SØREN KALHAVE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2008-12-16 tilføjes Navne: LS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2008-12-16 tilføjes Reelle ejere: Lilian Frederiksen, Søren Kalhave (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Stiftere: SØREN KALHAVE HOLDING ApS, L. FREDERIKSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)