Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-11-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VIBORG BOLIG- OG ERHVERVSUDLEJNING ApS. (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2020-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jens KC Holding ApS. (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sine KC Holding ApS. (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2020-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Skivevej 76, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Farvervej 39, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvervej 39, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2014-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rævehøjen 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2008-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævehøjen 18, 8800 Viborg (offentliggjort 2014-04-25)
Den 2008-11-03 tilføjes Direktion: Palle Munk Kjeldgaard-Christiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingselskab, herunder at eje anparter i Viborg Bolig- og Erhvervsudlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Legale ejere: Palle Munk Kjeldgaard-Christiansen (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-11-03 tilføjes Navne: PALLE KC HOLDING ApS (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2008-11-03 tilføjes Reelle ejere: Palle Munk Kjeldgaard-Christiansen (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2008-11-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-11-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Vedtægter: 2008-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-18)
Den 2008-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)