Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: STEGEN ApS. (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Torv 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-16 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Legale ejere: ATLANTIS WORLD ApS, JOHN NIELSEN FINANS ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Navne: STEAKS ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Stiftere: ATLANTIS WORLD ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-02-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2017-02-24 fjernes Direktion: Ulrik Møllergaard (direktør) (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-11-05 tilføjes Direktion: Ulrik Møllergaard (direktør) (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-11-05 fjernes Direktion: Jacob Henrik Vestergaard Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2015-05-18 tilføjes Vedtægter: 2015-05-18 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-04-30 tilføjes Legale ejere: JOHN NIELSEN FINANS ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed og anden dermed i forbindelse værende virksomhed. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2011-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den til Erhvervs- og selskabsstyrelsen anmeldte direktør. (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2011-03-30 tilføjes Vedtægter: 2011-03-30 (offentliggjort 2015-05-31)
Den 2011-01-27 tilføjes Navne: STEAKS ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2011-01-26 fjernes Navne: STEAK & BONES ApS (offentliggjort 2010-08-20)
Den 2011-01-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-29 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Torv 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2010-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 5 c., 4200 Slagelse (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2010-08-20 tilføjes Navne: STEAK & BONES ApS (offentliggjort 2010-08-20)
Den 2010-08-19 fjernes Navne: BOLIG-X-PERTEN 2 ApS (offentliggjort 2008-12-30)
Den 2010-07-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: ATLANTIS WORLD ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2010-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 5 c., 4200 Slagelse (offentliggjort 2009-11-04)
Den 2009-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedelodden 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedelodden 9, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Direktion: Jacob Henrik Vestergaard Jacobsen (direktion) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-12-16 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Navne: BOLIG-X-PERTEN 2 ApS (offentliggjort 2008-12-30)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Stiftere: ATLANTIS WORLD ApS (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2008-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-24)