Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Skov Nielsen | 29.04.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Simonsen | 22.12.2008 | 29.04.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sten Knudsen | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Skov Nielsen | 30.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Simonsen | 22.12.2008 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Peter Jørgensen | 09.09.2019 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Simonsen | 22.12.2008 | 02.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mette-Lise Simonsen | 22.12.2008 | 30.05.2014 | bestyrelsesmedlem |